ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
Informe ejecutivo de ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALEAR DE HIERROS Y ACEROS SL | Administrador Solidario | 01/07/2024 | |
FACILITY SEA SERVICES SL | Socio Unico | 29/02/2024 | |
FACILITY SEA SERVICES SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
FACILITY SERVICES CREW SL | Socio Unico | 30/04/2019 | |
FACILITY SERVICES CREW SL | Administrador Unico | 30/04/2019 |
VINCULACIONES DE ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
Empresa: BALEAR DE HIERROS Y ACEROS SL
Administrador Solidario
- Andebuela Manresa Francisco
- Sendon Gomez Andres Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 99494, I/A 2 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-07
Empresa: BALEAR DE HIERROS Y ACEROS SL
Administrador Mancomunado
- Andebuela Manresa Francisco
- Sendon Gomez Andres Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 99494, I/A 2 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-07
Empresa: BALEAR DE HIERROS Y ACEROS SL
Administrador Mancomunado
- Andebuela Manresa Francisco
- Sendon Gomez Andres Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3048 , F 95, S 8, H PM 99494, I/A 1 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-07
Empresa: FACILITY SEA SERVICES SL
Administrador Unico
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 37, S 8, H PM 99193, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-07
Empresa: FACILITY SEA SERVICES SL
Socio Único
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 37, S 8, H PM 99193, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-07
Empresa: CREW X ALL SL
Administrador Unico
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 135, S 8, H PM 90636, I/A 3 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-07
Empresa: ELECALMUN SL
Administrador Unico
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 135, S 8, H PM 90636, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-07
Empresa: CERRAJERIA CREW SL
Administrador Unico
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 39, S 8, H PM 86578, I/A 1 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-07
Empresa: CERRAJERIA CREW SL
Socio Único
- Andebuela Manresa Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 39, S 8, H PM 86578, I/A 1 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-07
Información de ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO
Mostramos los datos de ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDEBUELA MANRESA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos