ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
Informe ejecutivo de ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCHUSTEGUI SA | Consejero Delegado | 12/03/2024 | |
ANCHUSTEGUI SA | Secretario | 09/06/2015 | |
ANCHUSTEGUI SA | Consejero | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero Delegado
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 173, S 8, H SS 4875, I/A 19 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
Presidente
Secretario
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 173, S 8, H SS 4875, I/A 18 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero Delegado
- Anchustegui Igartua Enrique
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 173, S 8, H SS 4875, I/A 18 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero Delegado
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 172, S 8, H SS 4875, I/A 17 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
- Martinez Goicoechea Rosa Dina
Presidente
Secretario
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 172, S 8, H SS 4875, I/A 16 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 172, S 8, H SS 4875, I/A 15 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero Delegado
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 171, S 8, H SS 4875, I/A 13 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Consejero
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
- Martinez Goicoechea Rosa Dina
Presidente
Secretario
- Anchustegui Igartua Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 168, S 8, H SS 4875, I/A 12 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: ANCHUSTEGUI SA
Administrador Solidario
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 168, S 8, H SS 4875, I/A 12 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: SOMETEBI SL
Liquidador Solidario
- Anchustegui Igartua Enrique
- Delgado Astorgano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 59, S 8, H SS 24639, I/A 2 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-20
VER MAS ACTOS
Información de ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE
Mostramos los datos de ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANCHUSTEGUI IGARTUA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos