ANASS IDRISSI DEBBOUN
Informe ejecutivo de ANASS IDRISSI DEBBOUN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANASS IDRISSI DEBBOUN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNO-MONTAJES CATALUÑA SL | Administrador Solidario | 14/12/2021 | 05/08/2024 |
INVERBAGES SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 07/09/2023 | 29/07/2024 |
VINCULACIONES DE ANASS IDRISSI DEBBOUN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANASS IDRISSI DEBBOUN
Empresa: TECNO-MONTAJES CATALUÑA SL
Administrador Solidario
- Anass Idrissi Debboun
- Khalid Debboun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 572014, I/A 2 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Empresa: INVERBAGES SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Anass Idrissi Debboun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 601708, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: INVERBAGES SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Anass Idrissi Debboun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48938 , F 129, S 8, H B 601708, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: TECNO-MONTAJES CATALUÑA SL
Administrador Solidario
- Anass Idrissi Debboun
- Khalid Debboun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48091 , F 118, S 8, H B 572014, I/A 1 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Información de ANASS IDRISSI DEBBOUN
Mostramos los datos de ANASS IDRISSI DEBBOUN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANASS IDRISSI DEBBOUN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos