AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
Informe ejecutivo de AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ULYSSES SL | Apoderado Solidario | 16/06/2021 |
VINCULACIONES DE AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
Empresa: GLOBAL ULYSSES SL
Apoderado Solidario
- Alcazar Serna De Añaños Tania
- Añaños Alcazar Britt Katerina
- Añaños Alcazar Cintya Nataly
- Añaños Jeri Jorge Rolando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41025 , F 103, S 8, H M 629788, I/A 9 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: GLOBAL ULYSSES SL
Consejero
- Alcazar Serna De Añaños Tania
- Añaños Alcazar Britt Katerina
- Añaños Alcazar Cintya Nataly
- Añaños Alcazar Jorge Hans
- Añaños Jeri Jorge Rolando
- Marroquin Alcazar Arturo
Presidente
Secretario
- Añaños Alcazar Britt Katerina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 4, S 8, H M 569746, I/A 12 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: WELVIR PROJECT SL
Consejero
- Alcazar Serna De Añaños Tania
- Añaños Alcazar Britt Katerina
- Añaños Alcazar Cintya Nataly
- Añaños Alcazar Jorge Hans
- Añaños Jeri Jorge Rolando
- Marroquin Alcazar Arturo
Presidente
Secretario
- Añaños Alcazar Britt Katerina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35018 , F 67, S 8, H M 629788, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: GLOBAL ULYSSES SL
Secretario
- Añaños Alcazar Britt Katerina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35217 , F 3, S 8, H M 569746, I/A 10 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Empresa: GLOBAL ULYSSES SL
Consejero
- Alcazar Serna De Añaños Tania
- Añaños Alcazar Britt Katerina
- Añaños Alcazar Cintya Nataly
- Añaños Alcazar Jorge Hans
- Añaños Jeri Jorge Rolando
- Marroquin Alcazar Arturo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31663 , F 195, S 8, H M 569746, I/A 2 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28
Información de AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA
Mostramos los datos de AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AÑAÑOS ALCAZAR BRITT KATERINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos