ANAND SATYAJIT
Informe ejecutivo de ANAND SATYAJIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ANAND SATYAJIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANAND SATYAJIT
Empresa: ACHM SPAIN MANAGEMENT SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Anand Satyajit
- Catalan Diaz Antonio
- Lozano Romeral Diego
- Read Cameron Porter
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41055 , F 140, S 8, H M 512057, I/A 28 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: ACHM SPAIN MANAGEMENT SL
Consejero
- Anand Satyajit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30164 , F 22, S 8, H M 512057, I/A 21 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: ACHM SPAIN MANAGEMENT SL
Consejero
- Anand Satyajit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30164 , F 16, S 8, H M 512057, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Empresa: ACHM SPAIN MANAGEMENT SL
Consejero
- Anand Satyajit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28438 , F 60, S 8, H M 512057, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Información de ANAND SATYAJIT
Mostramos los datos de ANAND SATYAJIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANAND SATYAJIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos