ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
Informe ejecutivo de ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTICA GANSU SL | Socio Unico | 25/11/2019 | |
LOGISTICA GANSU SL | Administrador Unico | 25/11/2019 | |
GANSU TRADING SL | Socio Unico | 28/12/2018 | |
GANSU TRADING SL | Administrador Unico | 28/12/2018 | |
GESTION PATRIMONIAL GANSU SL | Socio Unico | 11/09/2018 | |
GESTION PATRIMONIAL GANSU SL | Administrador Unico | 11/09/2018 | |
EXPORTACION E IMPORTACION GANSU SL | Socio Unico | 11/09/2018 | |
EXPORTACION E IMPORTACION GANSU SL | Administrador Unico | 11/09/2018 |
VINCULACIONES DE ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
Empresa: MADERAS ANADON SA
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 264, L 264, F 105, S 8, H TE 861, I/A 14 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-44
Empresa: LOGISTICA GANSU SL
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277, L 277, F 94, S 8, H TE 6696, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-44
Empresa: LOGISTICA GANSU SL
Socio Único
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277, L 277, F 94, S 8, H TE 6696, I/A 1 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-44
Empresa: GANSU TRADING SL
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 274, F 142, S 8, H TE 6566, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-11-44
Empresa: GANSU TRADING SL
Socio Único
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 274, F 142, S 8, H TE 6566, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-11-44
Empresa: MADERAS ANADON SA
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 43, S 8, H TE 861, I/A 12 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-11-44
Empresa: MADERAS ANADON SA
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 220, F 43, S 8, H TE 861, I/A 12 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-11-44
Empresa: EXPORTACION E IMPORTACION GANSU SL
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770, L 1331, F 74, S 8, H CS 41390, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-12
Empresa: EXPORTACION E IMPORTACION GANSU SL
Socio Único
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1770, L 1331, F 74, S 8, H CS 41390, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-12
Empresa: GESTION PATRIMONIAL GANSU SL
Administrador Unico
- Anadon Escobedo Emilio Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1769, L 1330, F 122, S 8, H CS 41387, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-12
VER MAS ACTOS
Información de ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN
Mostramos los datos de ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANADON ESCOBEDO EMILIO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos