ANA SUSARTE MUÑOZ
Informe ejecutivo de ANA SUSARTE MUÑOZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANA SUSARTE MUÑOZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALL ROUTERS SL | Administrador Unico | 07/07/2022 | |
CONECTADOS ACADEMY SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
M34 TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 04/05/2021 |
VINCULACIONES DE ANA SUSARTE MUÑOZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA SUSARTE MUÑOZ
Empresa: CALL ROUTERS SL
Administrador Unico
- Ana Susarte Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 195, S 8, H MU 71867, I/A 5 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-30
Empresa: CONECTADOS ACADEMY SLL
Administrador Unico
- Ana Susarte Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 135, S 8, H MU 95487, I/A 2 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-30
Empresa: CONECTADOS ACADEMY SLL
Administrador Mancomunado
- Alberto Bernabeu Lorente
- Ana Susarte Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 135, S 8, H MU 95487, I/A 2 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-30
Empresa: M34 TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Ana Susarte Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 151, S 8, H MU105141, I/A 1 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-30
Empresa: CONECTADOS ACADEMY SLL
Administrador Mancomunado
- Alberto Bernabeu Lorente
- Ana Susarte Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 134, S 8, H MU 95487, I/A 1 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-30
Información de ANA SUSARTE MUÑOZ
Mostramos los datos de ANA SUSARTE MUÑOZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA SUSARTE MUÑOZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos