ANA MARIA SERRANO GARCIA
Informe ejecutivo de ANA MARIA SERRANO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANA MARIA SERRANO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANO ALVAREZ RRHH SL | Socio Unico | 03/05/2021 | |
SERRANO ALVAREZ RRHH SL | Administrador Unico | 03/05/2021 |
VINCULACIONES DE ANA MARIA SERRANO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA MARIA SERRANO GARCIA
Apoderado Solidario
- Ana Maria Serrano Garcia
Apoderado
- Alvaro Ruiz Moreno
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 166, S 8, H MU 15440, I/A 16 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-30
Empresa: SERRANO ALVAREZ RRHH SL
Administrador Unico
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 51, S 8, H MU105081, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-30
Empresa: SERRANO ALVAREZ RRHH SL
Socio Único
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 51, S 8, H MU105081, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-30
Apoderado
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 91, S 8, H MU 15440, I/A 13 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-30
Administrador Unico
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 90, S 8, H MU 15440, I/A 12 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-30
Empresa: METALURGICA DEL GUADALENTIN SL
Liquidador
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 220, S 8, H MU 39413, I/A 4 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Empresa: METALURGICA DEL GUADALENTIN SL
Administrador Unico
- Ana Maria Serrano Garcia
Liquidador
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 220, S 8, H MU 39413, I/A 4 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-30
Administrador Unico
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 88, S 8, H MU 15440, I/A 10 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-30
Apoderado Solidario
- Ana Maria Serrano Garcia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 88, S 8, H MU 15440, I/A 9 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-30
Administrador Unico
- Ana Maria Serrano Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 88, S 8, H MU 15440, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-30
VER MAS ACTOS
Información de ANA MARIA SERRANO GARCIA
Mostramos los datos de ANA MARIA SERRANO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA MARIA SERRANO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos