ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
Informe ejecutivo de ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDEPA SA | Administrador Solidario | 08/07/2022 | |
ANKEK83 SL | Socio Unico | 04/12/2015 | |
ANKEK83 SL | Administrador Unico | 04/12/2015 | |
PORT MART SA | Administrador Solidario | 02/10/2010 |
VINCULACIONES DE ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
Empresa: EDEPA SA
Administrador Solidario
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 71, S 8, H GI 7517, I/A 10 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-17
Empresa: EDEPA SA
Administrador Mancomunado
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 71, S 8, H GI 7517, I/A 10 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-17
Empresa: PORT MART SA
Administrador Solidario
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 148, S 8, H GI 8046, I/A 11 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-17
Empresa: PORT MART SA
Administrador Solidario
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 147, S 8, H GI 8046, I/A 10 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-17
Empresa: EDEPA SA
Administrador Mancomunado
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 71, S 8, H GI 7517, I/A 9 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-17
Empresa: ANKEK83 SL
Administrador Unico
- Ana Maria Martinez Rovira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 31, S 8, H MU 90285, I/A 1 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-30
Empresa: ANKEK83 SL
Socio Único
- Ana Maria Martinez Rovira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 31, S 8, H MU 90285, I/A 1 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-30
Empresa: EDEPA SA
Administrador Mancomunado
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392 , F 70, S 8, H GI 7517, I/A 8 (02/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-17
Empresa: PORT MART SA
Administrador Solidario
- Ana Maria Martinez Rovira
- Francisco Martinez Diaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 417 , F 147, S 8, H GI 8046, I/A 9 (02/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-17
Información de ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA
Mostramos los datos de ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA MARIA MARTINEZ ROVIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos