ANA MARIA BEJAR DELGADO
Informe ejecutivo de ANA MARIA BEJAR DELGADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANA MARIA BEJAR DELGADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WESWOOD GRN SL | Administrador Solidario | 27/09/2012 |
VINCULACIONES DE ANA MARIA BEJAR DELGADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA MARIA BEJAR DELGADO
Empresa: TURINA SL
Consejero Delegado
- Ana Maria Bejar Delgado
Consejero
- Ana Maria Bejar Delgado
- Miguel Bayes Gros
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Ana Maria Bejar Delgado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 91, S 8, H GI 6261, I/A 16 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-17
Empresa: BADIA D'EMPURIES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ana Maria Bejar Delgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 164, S 8, H GI 21893, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-17
Empresa: BADIA D'EMPURIES SL
Administrador Unico
- Ana Maria Bejar Delgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 164, S 8, H GI 21893, I/A 7 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-17
Empresa: TURINA SA
Consejero Delegado
- Ana Maria Bejar Delgado
Consejero
- Ana Maria Bejar Delgado
- Miguel Bayes Gros
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Ana Maria Bejar Delgado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 89, S 8, H GI 6261, I/A 15 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-17
Empresa: TURINA SA
Consejero
- Ana Maria Bejar Delgado
- Miguel Bayes Gros
- Xavier Callol Bejar
Presidente
- Ana Maria Bejar Delgado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 89, S 8, H GI 6261, I/A 15 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-17
Empresa: WESWOOD GRN SL
Administrador Solidario
- Ana Maria Bejar Delgado
- David Saldaña Masafont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 8, S 8, H GI 34304, I/A 5 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-17
Empresa: BADIA D'EMPURIES SL
Administrador Unico
- Ana Maria Bejar Delgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 163, S 8, H GI 21893, I/A 5 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-17
Empresa: WESWOOD GRN SL
Administrador Solidario
- Ana Maria Bejar Delgado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 8, S 8, H GI 34304, I/A 4 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-17
Empresa: TURINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 89, S 8, H GI 6261, I/A 14 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-17
Información de ANA MARIA BEJAR DELGADO
Mostramos los datos de ANA MARIA BEJAR DELGADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA MARIA BEJAR DELGADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos