ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
Informe ejecutivo de ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DEL AGUA SL | Administrador Unico | 13/01/2014 |
VINCULACIONES DE ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
Administrador Unico
- Ana Luisa Brugarolas Diez De Isla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 45328, I/A 6 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-30
Empresa: INGENIERIA DEL AGUA SL
Administrador Unico
- Ana Luisa Brugarolas Diez De Isla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 194, S 8, H MU 3911, I/A 7 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-30
Administrador Unico
- Ana Luisa Brugarolas Diez De Isla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 38, S 8, H MU 45328, I/A 4 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-30
Empresa: INGENIERIA DEL AGUA SL
Apoderado
- Ana Luisa Brugarolas Diez De Isla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2831 , F 194, S 8, H MU 3911, I/A 6 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-30
Información de ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA
Mostramos los datos de ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA LUISA BRUGAROLAS DIEZ DE ISLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos