ANA BELEN MATEO ALCAZAR
Informe ejecutivo de ANA BELEN MATEO ALCAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANA BELEN MATEO ALCAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS MAGON 2019 SL | Administrador Solidario | 05/01/2021 | |
SERVICIOS MAGON 2018 SL | Administrador Unico | 18/01/2019 |
VINCULACIONES DE ANA BELEN MATEO ALCAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANA BELEN MATEO ALCAZAR
Empresa: LIMPIEZAS MAGON 2019 SL
Administrador Solidario
- Ana Belen Mateo Alcazar
- Lorena Gonzalez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3483 , F 153, S 8, H MU103146, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-30
Empresa: SERVICIOS MAGON 2018 SL
Administrador Unico
- Ana Belen Mateo Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 137, S 8, H MU 97906, I/A 1 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-30
Información de ANA BELEN MATEO ALCAZAR
Mostramos los datos de ANA BELEN MATEO ALCAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANA BELEN MATEO ALCAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos