AMYACH VICENT MARGARITA
Informe ejecutivo de AMYACH VICENT MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMYACH VICENT MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMYACH GIMENEZ INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 19/11/2019 | |
SALA MONACO SA | Administrador Solidario | 03/10/2011 | 03/11/2016 |
SALA MONACO SA | Administrador Solidario | 12/09/2011 |
VINCULACIONES DE AMYACH VICENT MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMYACH VICENT MARGARITA
Empresa: AMYACH GIMENEZ INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Amyach Vicent Margarita
- Gimenez Santo Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8592, L 5880, F 184, S 8, H V 118769, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-46
Empresa: SALA MONACO SA
Administrador Solidario
- Amyach Vicent Margarita
- Gimenez Santo Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 10, S 8, H V 20634, I/A 9 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-46
Empresa: SALA MONACO SA
Administrador Solidario
- Amyach Vicent Margarita
- Gimenez Santo Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 10, S 8, H V 20634, I/A 8 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-46
Empresa: SALA MONACO SA
Administrador Solidario
- Amyach Vicent Margarita
- Gimenez Santo Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 10, S 8, H V 20634, I/A 7 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-46
Empresa: SALA MONACO SA
Administrador Solidario
- Amyach Vicent Margarita
- Gimenez Santo Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4220, L 1532, F 10, S 8, H V 20634, I/A 6 M (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-46
Información de AMYACH VICENT MARGARITA
Mostramos los datos de AMYACH VICENT MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMYACH VICENT MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos