AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
Informe ejecutivo de AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION THALASSANET SL | Socio Unico | 11/03/2021 | |
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION THALASSANET SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
UNION RADIO SA | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2012 | |
UNION RADIO SA | Presidente | 27/02/2012 | |
UNION RADIO SA | Consejero | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
Socio Único
- Amunarriz Berges Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 44, S 8, H SS 24432, I/A 6 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Administrador Unico
- Amunarriz Berges Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 44, S 8, H SS 24432, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Administrador Solidario
- Amunarriz Berges Fernando
- Amunarriz Berges Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 44, S 8, H SS 24432, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Administrador Solidario
- Amunarriz Berges Fernando
- Amunarriz Berges Javier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 43, S 8, H SS 24432, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
Empresa: ORTZIBIA SL
Consejero
- Amunarriz Berges Fernando
- Otegui Iparraguirre Maria Del Coro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 48, S 8, H SS 28492, I/A 11 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-20
Empresa: ORTZIBIA SL
Consejero
- Amunarriz Berges Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 47, S 8, H SS 28492, I/A 8 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-20
Empresa: UNION RADIO SA
Consejero Delegado Solidario
- Amunarriz Berges Fernando
- Amunarriz Berges Javier
Consejero
- Amunarriz Berges Fernando
- Amunarriz Berges Javier
- Amunarriz Berges Maria-carmen
Presidente
- Amunarriz Berges Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052 , F 8, S 8, H SS 1345, I/A 13 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-20
Información de AMUNARRIZ BERGES FERNANDO
Mostramos los datos de AMUNARRIZ BERGES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMUNARRIZ BERGES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos