AMR WAKED
Informe ejecutivo de AMR WAKED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMR WAKED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAKRYPTO SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
GREAT YEAR PRODUCTION SL | Administrador Unico | 18/04/2019 |
VINCULACIONES DE AMR WAKED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMR WAKED
Empresa: WAKRYPTO SL
Administrador Unico
- Amr Waked
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48793 , F 11, S 8, H B 596492, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-08
Empresa: GARRANAH TOUKHY SPORTS MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Amr Waked
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46765 , F 154, S 8, H B 530177, I/A 3 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-08
Empresa: GREAT YEAR PRODUCTION SL
Administrador Unico
- Amr Waked
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46857 , F 159, S 8, H B 533262, I/A 1 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: GARRANAH TOUKHY SPORTS MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Amr Waked
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46765 , F 153, S 8, H B 530177, I/A 1 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Información de AMR WAKED
Mostramos los datos de AMR WAKED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMR WAKED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos