AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
Informe ejecutivo de AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACHIMBA TEAM SL | Administrador Unico | 02/01/2017 | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
Empresa: CACHIMBA TEAM SL
Administrador Unico
- Amr Elsayed Alaaeldin Hamed
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 37, S 8, H B 496373, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-08
Empresa: CACHIMBA TEAM SL
Administrador Unico
- Amr Elsayed Alaaeldin Hamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45702 , F 37, S 8, H B 496373, I/A 1 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Información de AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED
Mostramos los datos de AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMR ELSAYED ALAAELDIN HAMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos