AMPOSTA SALLAN VICENTE
Informe ejecutivo de AMPOSTA SALLAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMPOSTA SALLAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO AMPOSTA SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
ESTUDIO AMPOSTA SL | Apoderado Solidario | 13/04/2016 |
VINCULACIONES DE AMPOSTA SALLAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMPOSTA SALLAN VICENTE
Empresa: ESTUDIO AMPOSTA SL
Administrador Solidario
- Amposta Sallan Vicente
- Zuazquita Burgos Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23284 , F 210, S 8, H B 50385, I/A 8 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: ESTUDIO AMPOSTA SL
Apoderado Solidario
- Amposta Sallan Vicente
- Zuazquita Burgos Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23284 , F 209, S 8, H B 50385, I/A 6 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: ESTUDIO AMPOSTA SL
Administrador Solidario
- Amposta Sallan Vicente
- Zuazquita Burgos Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23284 , F 209, S 8, H B 50385, I/A 5 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: HORIZON 211 SL
Liquidador
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 90, S 8, H B 189577, I/A 5 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: HORIZON 211 SL
Administrador Unico
- Amposta Sallan Vicente
Liquidador
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 90, S 8, H B 189577, I/A 5 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: MOANZU 215 SL
Liquidador
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 203, S 8, H B 222587, I/A 6 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
Empresa: MOANZU 215 SL
Administrador Unico
- Amposta Sallan Vicente
Liquidador
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 203, S 8, H B 222587, I/A 6 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-08
Empresa: HORIZON 211 SL
Administrador Unico
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31434 , F 90, S 8, H B 189577, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: MOANZU 215 SL
Administrador Unico
- Amposta Sallan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 203, S 8, H B 222587, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de AMPOSTA SALLAN VICENTE
Mostramos los datos de AMPOSTA SALLAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMPOSTA SALLAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos