AMPARO DURAN GRANADOS
Informe ejecutivo de AMPARO DURAN GRANADOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMPARO DURAN GRANADOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS LA REDONDA SL | Socio Unico | 18/03/2016 | |
NADUR INVERSIONES SL | Socio Unico | 19/11/2014 | |
LONGLIFE MANAGING SL | Socio Unico | 12/03/2012 |
VINCULACIONES DE AMPARO DURAN GRANADOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMPARO DURAN GRANADOS
Empresa: MERIGNAC SUPRA SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 39, S 8, H MU 80424, I/A 4 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-30
Empresa: NADUR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 217, S 8, H MU 88287, I/A 4 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-30
Empresa: DESARROLLOS LA REDONDA SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 221, S 8, H MU 89172, I/A 3 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-30
Empresa: LONGLIFE MANAGING SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 175, S 8, H MU 76909, I/A 3 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-30
Empresa: DESARROLLOS LA REDONDA SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 4, S 8, H MU 89172, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-30
Empresa: DESARROLLOS LA REDONDA SL
Socio Único
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3168 , F 4, S 8, H MU 89172, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-30
Empresa: NADUR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 214, S 8, H MU 88287, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-30
Empresa: NADUR INVERSIONES SL
Socio Único
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3069 , F 214, S 8, H MU 88287, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-30
Empresa: MERIGNAC SUPRA SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2931 , F 28, S 8, H MU 80424, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-30
Empresa: LONGLIFE MANAGING SL
Administrador Unico
- Amparo Duran Granados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2873 , F 173, S 8, H MU 76909, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-30
VER MAS ACTOS
Información de AMPARO DURAN GRANADOS
Mostramos los datos de AMPARO DURAN GRANADOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMPARO DURAN GRANADOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos