AMOROS GARCIA SONIA MARIA
Informe ejecutivo de AMOROS GARCIA SONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMOROS GARCIA SONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAREFOOT EAU INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 10/09/2018 | |
FLYER SPIRIT SL | Administrador Solidario | 15/10/2015 |
VINCULACIONES DE AMOROS GARCIA SONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMOROS GARCIA SONIA MARIA
Empresa: BAREFOOT EAU INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Amoros Garcia Sonia Maria
- Morcillo Agramunt Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 75, S 8, H M 637271, I/A 3 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: BAREFOOT EAU INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Amoros Garcia Sonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 75, S 8, H M 637271, I/A 3 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
Empresa: BAREFOOT EAU INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Amoros Garcia Sonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35454 , F 72, S 8, H M 637271, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: FLYER SPIRIT SL
Administrador Solidario
- Amoros Garcia Sonia Maria
- Morcillo Agramunt Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33907 , F 100, S 8, H M 610167, I/A 1 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Información de AMOROS GARCIA SONIA MARIA
Mostramos los datos de AMOROS GARCIA SONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMOROS GARCIA SONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos