AMORES LOPEZ ENRIC
Informe ejecutivo de AMORES LOPEZ ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMORES LOPEZ ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAIR INSPIRA ASSOCIATES SL | REPR.143 RRM | 05/09/2023 | |
HAIR INSPIRA CORP SL | Consejero Delegado Solidario | 01/09/2023 | |
HAIR INSPIRA CORP SL | Presidente | 01/09/2023 | |
HAIR INSPIRA CORP SL | Consejero | 01/09/2023 | |
HAIR INSPIRA MAD SL | REPR.143 RRM | 21/10/2020 | |
HAIR INSPIRA BCN SL | REPR.143 RRM | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE AMORES LOPEZ ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMORES LOPEZ ENRIC
Empresa: HAIR INSPIRA ASSOCIATES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48936 , F 106, S 8, H B 601622, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: GRUP MORRES 1978 SL
Consejero Delegado Solidario
- Amores Lopez Enric
Consejero
- Amores Lopez Enric
- Crespo Nogales Andres-javier
- Mas Llopart Virginia
Presidente
- Amores Lopez Enric
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47456 , F 111, S 8, H B 552388, I/A 2 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-08
Empresa: GRUP MORRES 1978 SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47456 , F 111, S 8, H B 552388, I/A 2 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-08
Empresa: 2020 HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47439 , F 174, S 8, H B 551830, I/A 2 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: 2020 HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47439 , F 174, S 8, H B 551830, I/A 2 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46330 , F 122, S 8, H B 516705, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46330 , F 122, S 8, H B 516705, I/A 3 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-08
Empresa: GRUP MORRES 1978 SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47456 , F 110, S 8, H B 552388, I/A 1 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Empresa: 2020 HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47439 , F 172, S 8, H B 551830, I/A 1 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Empresa: HAIR INSPIRA SL
Administrador Unico
- Amores Lopez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46330 , F 120, S 8, H B 516705, I/A 1 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Información de AMORES LOPEZ ENRIC
Mostramos los datos de AMORES LOPEZ ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMORES LOPEZ ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos