AMOR LOPEZ SUSANA
Informe ejecutivo de AMOR LOPEZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMOR LOPEZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIMA RESIDENCIAL SL | Apoderado Solidario | 11/07/2018 | 07/12/2023 |
CENTRE GERIATRIC CAN BOADA SL | Apoderado Solidario | 23/10/2015 | 13/07/2018 |
VINCULACIONES DE AMOR LOPEZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMOR LOPEZ SUSANA
Empresa: VIMA RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Amor Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49044 , F 142, S 8, H B 155623, I/A 40 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: VIMA RESIDENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Amor Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36431 , F 64, S 8, H B 155623, I/A 19 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: CENTRE GERIATRIC CAN BOADA SL
Apoderado Solidario
- Amor Lopez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33486 , F 57, S 8, H B 228132, I/A 6 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Información de AMOR LOPEZ SUSANA
Mostramos los datos de AMOR LOPEZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMOR LOPEZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos