AMOR LOPEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de AMOR LOPEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMOR LOPEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES FHIMASA SA | Apoderado | 26/06/2023 |
VINCULACIONES DE AMOR LOPEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMOR LOPEZ FERNANDO
Empresa: CONSTRUCCIONES FHIMASA SA
Apoderado
- Amor Lopez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6008 , F 67, S 8, H BI 4832,A2 , I/ 48 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-48
Empresa: EXBASA OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Amor Lopez Fernando
- Lasa Olalde Jokin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5641 , F 220, S 8, H BI 49851, I/A 76 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-48
Empresa: EXBASA OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Amor Lopez Fernando
- Lasa Olalde Jokin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 135, S 8, H BI 49851, I/A 66 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-48
Empresa: EXBASA OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Amor Lopez Fernando
- Zarrabeitia Peñalba Jose Maria
Apoderado
- Amor Lopez Fernando
- Zarrabeitia Peñalba Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 129, S 8, H BI 49851, I/A 48 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
Información de AMOR LOPEZ FERNANDO
Mostramos los datos de AMOR LOPEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMOR LOPEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos