AMODEO LOPEZ MANUEL
Informe ejecutivo de AMODEO LOPEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMODEO LOPEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y CONSERVACIONES ELECTRICAS SA | Administrador Solidario | 08/01/2019 | 07/12/2023 |
INSTALACIONES Y CONSERVACIONES ELECTRICAS SA | Secretario | 14/06/2012 | 08/01/2019 |
INSTALACIONES Y CONSERVACIONES ELECTRICAS SA | Consejero Delegado Solidario | 14/06/2012 | 08/01/2019 |
INSTALACIONES Y CONSERVACIONES ELECTRICAS SA | Consejero | 14/06/2012 | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE AMODEO LOPEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMODEO LOPEZ MANUEL
Administrador Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 1, F 105, S 8, H SE 13710, I/A 16 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-41
Administrador Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 1, F 103, S 8, H SE 13710, I/A 13 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-41
Consejero Delegado Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Jose
Consejero
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
- Lopez Gonzalez Jose
Presidente
Secretario
- Amodeo Lopez Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 1, F 103, S 8, H SE 13710, I/A 13 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-41
Consejero Delegado Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Jose
Consejero
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
- Lopez Gonzalez Jose
Presidente
Secretario
- Amodeo Lopez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 1, F 99, S 8, H SE 13710, I/A 12 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-41
Consejero Delegado Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Jose
Consejero
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
- Lopez Gonzalez Jose
- Ruiz Gonzalez Francisco
Presidente
Secretario
- Amodeo Lopez Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 490, F 97, S 3, H 13710, I/A 8 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-41
Consejero Delegado Solidario
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Jose
Consejero
- Amodeo Lopez Manuel
- Lopez Gonzalez Antonio Jesus
- Lopez Gonzalez Jose
- Ruiz Gonzalez Francisco
Presidente
Secretario
- Amodeo Lopez Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 490, F 97, S 3, H 13710, I/A 8 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-41
Información de AMODEO LOPEZ MANUEL
Mostramos los datos de AMODEO LOPEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMODEO LOPEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos