AMO MORALES MANUEL
Informe ejecutivo de AMO MORALES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AMO MORALES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIL4VAP SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2018 |
VINCULACIONES DE AMO MORALES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMO MORALES MANUEL
Empresa: MEJORSOLO SL
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 75, S 8, H GR 16541, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-18
Empresa: MEJORSOLO SL
Administrador Unico
- Amo Morales Manuel
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 75, S 8, H GR 16541, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-18
Empresa: OIL4VAP SL
Administrador Mancomunado
- Amo Morales Antonio
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 175, S 8, H GR 51178, I/A 1 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-18
Empresa: MASCARITAS SL
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 43, S 8, H GR 37093, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-18
Empresa: MASCARITAS SL
Administrador Unico
- Amo Morales Manuel
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 43, S 8, H GR 37093, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-18
Empresa: ESTAOTRA SL
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1081 , F 223, S 8, H GR 23840, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-18
Empresa: ESTAOTRA SL
Administrador Unico
- Amo Morales Manuel
Liquidador
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1081 , F 223, S 8, H GR 23840, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-18
Empresa: MASCARITAS SL
Administrador Unico
- Amo Morales Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 43, S 8, H GR 37093, I/A 1 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-18
Información de AMO MORALES MANUEL
Mostramos los datos de AMO MORALES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMO MORALES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos