AMJAD SADIQ BALQEES
Informe ejecutivo de AMJAD SADIQ BALQEES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMJAD SADIQ BALQEES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNNY PEACE SL | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
JUG JUG JIYO SL | Administrador Solidario | 27/09/2022 | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE AMJAD SADIQ BALQEES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMJAD SADIQ BALQEES
Empresa: SUNNY PEACE SL
Administrador Unico
- Amjad Sadiq Balqees
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40663 , F 44, S 8, H B 371159, I/A 6 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: JUG JUG JIYO SL
Administrador Solidario
- Amjad Sadiq Balqees
- Basharat Hussain Chaudhary Ahmad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48470 , F 98, S 8, H B 584921, I/A 2 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-08
Empresa: JUG JUG JIYO SL
Administrador Solidario
- Amjad Sadiq Balqees
- Basharat Hussain Chaudhary Ahmad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48470 , F 98, S 8, H B 584921, I/A 1 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Información de AMJAD SADIQ BALQEES
Mostramos los datos de AMJAD SADIQ BALQEES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMJAD SADIQ BALQEES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos