AMIR ALI
Informe ejecutivo de AMIR ALI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMIR ALI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN PAK PLAC SL | Administrador Unico | 27/09/2024 | |
REHABILITACION ACTIVA SHIZUKANI SL | Administrador Unico | 24/05/2023 |
VINCULACIONES DE AMIR ALI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMIR ALI
Empresa: GREEN PAK PLAC SL
Administrador Unico
- Amir Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621754, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-08
Empresa: REHABILITACION ACTIVA SHIZUKANI SL
Administrador Unico
- Amir Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48801 , F 188, S 8, H B 596751, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-08
Empresa: LAVAMATIC CATALUNYA SL
Apoderado
- Amir Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 107, S 8, H B 230484, I/A 10 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Empresa: LAVAMATIC CATALUNYA SL
Apoderado
- Amir Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 106, S 8, H B 230484, I/A 8 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Información de AMIR ALI
Mostramos los datos de AMIR ALI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMIR ALI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos