AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURSA LANE SL | Administrador Solidario | 23/05/2024 | |
MERCUR MEDICAL INVESTMENT IBERICA SL | Administrador Unico | 14/01/2013 | |
BURSA SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 16/01/2009 |
VINCULACIONES DE AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
Empresa: BURSA LANE SL
Administrador Solidario
- Amilibia Hergueta Angel Maria
- Amilibia Hergueta Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 168109, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: MERCUR MEDICAL INVESTMENT IBERICA SL
Administrador Unico
- Amilibia Hergueta Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43550 , F 152, S 8, H B 432004, I/A 1 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: BURSA SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Amilibia Hergueta Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 136, S 8, H T 35061, I/A 3 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-43
Información de AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA
Mostramos los datos de AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMILIBIA HERGUETA ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos