AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/10/2011 | 14/10/2016 |
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA SA | Consejero | 07/12/2011 | 09/11/2015 |
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE VALENCIA SA | Apoderado Mancomunado | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amigo Salmeron Julio Francisco
- Castro Martinez Alvaro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904, L 2213, F 62, S 8, H V 18297, I/A 113 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-46
Consejero
- Amigo Salmeron Julio Francisco
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904, L 2213, F 58, S 8, H V 18297, I/A 108 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-46
Consejero
- Amigo Salmeron Julio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904, L 2213, F 52, S 8, H V 18297, I/A 98 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amigo Salmeron Julio Francisco
- Castro Martinez Alvaro
- Morro Marti Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 97 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-46
Apoderado Mancomunado
- Amigo Salmeron Julio Francisco
- Blasco Argiles Jose Miguel
- Carsi Calvet Vicente
- Castro Martinez Alvaro
- Coscolla Lopez Balbina
- Coscolla Lopez Balbina
- Martin Garcia Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 97 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-46
Información de AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO
Mostramos los datos de AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos