AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
Informe ejecutivo de AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSOGAN SA | Administrador Mancomunado | 26/02/2024 | |
FONSALDE 517 SL | Administrador Unico | 29/08/2017 | |
CONSULTORES MERIDA SL | Administrador Unico | 25/11/2015 |
VINCULACIONES DE AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
Empresa: AGROSOGAN SA
Administrador Mancomunado
- Amigo Romero Manuel Maria
- Morlanes Flores Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255, L 83, F 128, S 8, H CC 1409, I/A 9 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-10
Empresa: ARQTUR 2017 SL
Consejero
- Amigo Mateos Manuel
- Amigo Romero Manuel Maria
- Marina Amigo Romero
- Marina Romero Carmona
Presidente
Secretario
- Amigo Romero Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 61, S 8, H BA 28841, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-06
Empresa: FONSALDE 517 SL
Administrador Unico
- Amigo Romero Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 101, S 8, H BA 28526, I/A 1 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-06
Empresa: HOP BIKE SL
Administrador Unico
- Amigo Romero Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625 , F 219, S 8, H BA 26941, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-06
Información de AMIGO ROMERO MANUEL MARIA
Mostramos los datos de AMIGO ROMERO MANUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMIGO ROMERO MANUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos