AMIGO PLAZA MERCEDES
Informe ejecutivo de AMIGO PLAZA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMIGO PLAZA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMER FRUTA EN CASA SL | Socio Unico | 22/04/2021 | |
DISTRIBUCIONES MARTINEZ AMIGO SL | Socio Unico | 12/11/2020 | |
DISTRIBUCIONES MARTINEZ AMIGO SL | Administrador Unico | 05/08/2020 | |
COMER FRUTA EN CASA SL | Administrador Unico | 28/07/2020 |
VINCULACIONES DE AMIGO PLAZA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMIGO PLAZA MERCEDES
Empresa: COMER FRUTA EN CASA SL
Socio Único
- Amigo Plaza Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295 , F 14, S 8, H A 169819, I/A 4 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-03
Empresa: DISTRIBUCIONES MARTINEZ AMIGO SL
Socio Único
- Amigo Plaza Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 78, S 8, H A 170667, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-03
Empresa: DISTRIBUCIONES MARTINEZ AMIGO SL
Administrador Unico
- Amigo Plaza Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 77, S 8, H A 170667, I/A 1 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-03
Empresa: COMER FRUTA EN CASA SL
Administrador Unico
- Amigo Plaza Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295 , F 14, S 8, H A 169819, I/A 2 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-03
Información de AMIGO PLAZA MERCEDES
Mostramos los datos de AMIGO PLAZA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMIGO PLAZA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos