AMIGO DOMINGUEZ INGRID
Informe ejecutivo de AMIGO DOMINGUEZ INGRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMIGO DOMINGUEZ INGRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES JABALCUZA SL | Socio Unico | 02/05/2018 | |
VIAJES JABALCUZA SL | Administrador Unico | 19/10/2016 |
VINCULACIONES DE AMIGO DOMINGUEZ INGRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMIGO DOMINGUEZ INGRID
Empresa: VIAJES JABALCUZA SL
Socio Único
- Amigo Dominguez Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559, L 4466, F 23, S 8, H MA136450, I/A 2 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-29
Empresa: VIAJES JABALCUZA SL
Administrador Unico
- Amigo Dominguez Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5559, L 4466, F 23, S 8, H MA136450, I/A 1 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-29
Empresa: BAOBA TOURS SL
Liquidador
- Amigo Dominguez Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012, L 2923, F 222, S 8, H MA 83132, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-29
Empresa: BAOBA TOURS SL
Administrador Unico
- Amigo Dominguez Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012, L 2923, F 222, S 8, H MA 83132, I/A 6 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-29
Empresa: BAOBA TOURS SL
Socio Único
- Amigo Dominguez Ingrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4012, L 2923, F 222, S 8, H MA 83132, I/A 5 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Información de AMIGO DOMINGUEZ INGRID
Mostramos los datos de AMIGO DOMINGUEZ INGRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMIGO DOMINGUEZ INGRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos