AMEZTOY MUGICA IÑIGO
Informe ejecutivo de AMEZTOY MUGICA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMEZTOY MUGICA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AITA PAKO SL | Administrador Unico | 03/07/2024 | |
AMEZTOI ANAIAK BERRIA SL | Presidente | 03/07/2024 | |
AMEZTOI ANAIAK BERRIA SL | Consejero Delegado | 03/07/2024 | |
AMEZTOI ANAIAK BERRIA SL | Consejero | 03/07/2024 | |
AMA PILI SL | Consejero | 25/06/2024 | |
AMA PILI SL | Presidente | 25/06/2024 | |
AMA PILI SL | Consejero Delegado | 25/06/2024 | |
AMEZTOI ANAIAK SL | Administrador Solidario | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE AMEZTOY MUGICA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMEZTOY MUGICA IÑIGO
Empresa: AMEZTOI ANAIAK BERRIA SL
Consejero Delegado
- Ameztoy Mugica Iñigo
Consejero
Presidente
- Ameztoy Mugica Iñigo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47104, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: AITA PAKO SL
Administrador Unico
- Ameztoy Mugica Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47103, I/A 1 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-20
Empresa: AMA PILI SL
Consejero Delegado
- Ameztoy Mugica Iñigo
Consejero
Presidente
- Ameztoy Mugica Iñigo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47099, I/A 1 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-20
Empresa: AMEZTOI SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Ameztoy Mugica Aitor
- Ameztoy Mugica Igor
- Ameztoy Mugica Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497 , F 29, S 8, H SS 33031, I/A 3 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-20
Empresa: SARTAIA 2003 SL
Administrador Solidario
- Ameztoy Mugica Iñigo
- Echeverria Iruretagoyena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 194, S 8, H SS 22586, I/A 3 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: AMEZTOI SOCIEDAD PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Ameztoy Mugica Aitor
- Ameztoy Mugica Igor
- Ameztoy Mugica Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497 , F 26, S 8, H SS 33031, I/A 1 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-20
Empresa: AMEZTOI ANAIAK SL
Administrador Solidario
- Ameztoy Mugica Aitor
- Ameztoy Mugica Igor
- Ameztoy Mugica Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497 , F 17, S 8, H SS 33029, I/A 1 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-20
Empresa: AMEZTOI ANAIAK SL
Consejero Delegado Solidario
- Ameztoy Mugica Aitor
- Ameztoy Mugica Haritz
- Ameztoy Mugica Igor
- Ameztoy Mugica Iñigo
Consejero
Presidente
- Ameztoy Mugica Iñigo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 161, S 8, H SS 9250, I/A 11 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-20
Información de AMEZTOY MUGICA IÑIGO
Mostramos los datos de AMEZTOY MUGICA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMEZTOY MUGICA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos