AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
Informe ejecutivo de AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART STONE BALEARES SL | Socio Unico | 21/07/2022 | |
ART STONE BALEARES SL | Administrador Unico | 18/11/2021 | |
PEDRE I MARMOLS DE BALEARS07 SL | Socio Unico | 20/11/2019 | |
PEDRE I MARMOLS DE BALEARS07 SL | Administrador Unico | 20/11/2019 |
VINCULACIONES DE AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
Empresa: ART STONE BALEARES SL
Socio Único
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 17, S 8, H PM 78890, I/A 4 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-07
Empresa: ART STONE BALEARES SL
Administrador Unico
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 17, S 8, H PM 78890, I/A 3 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-07
Empresa: ART STONE BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
- Sanchez Navarro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 17, S 8, H PM 78890, I/A 3 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-07
Empresa: PEDRE I MARMOLS DE BALEARS07 SL
Administrador Unico
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 176, S 8, H PM 87809, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-07
Empresa: PEDRE I MARMOLS DE BALEARS07 SL
Socio Único
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 176, S 8, H PM 87809, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-07
Empresa: ART STONE BALEARES SL
Administrador Mancomunado
- Amezcua Pastrana Rosa Angeles
- Sanchez Navarro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 17, S 8, H PM 78890, I/A 2 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-07
Información de AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES
Mostramos los datos de AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMEZCUA PASTRANA ROSA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos