AMEZAGA SAUMELL ISAAC
Informe ejecutivo de AMEZAGA SAUMELL ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMEZAGA SAUMELL ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIU LABS SL | Administrador Unico | 29/04/2015 | |
MIU LABS SL | Apoderado | 11/02/2014 | |
MIU LABS SL | Socio Unico | 08/09/2011 |
VINCULACIONES DE AMEZAGA SAUMELL ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMEZAGA SAUMELL ISAAC
Empresa: BITWISE SL
Administrador Unico
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44443 , F 211, S 8, H B 456208, I/A 2 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Empresa: MIU LABS SL
Administrador Unico
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 140, S 8, H L 25541, I/A 4 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-25
Empresa: BITWISE SL
Administrador Unico
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44443 , F 210, S 8, H B 456208, I/A 1 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Empresa: MIU LABS SL
Apoderado
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 135, S 8, H L 25541, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-25
Empresa: MIU LABS SL
Administrador Unico
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 135, S 8, H L 25541, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-25
Empresa: MIU LABS SL
Administrador Unico
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 132, S 8, H L 25541, I/A 1 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-25
Empresa: MIU LABS SL
Socio Único
- Amezaga Saumell Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 132, S 8, H L 25541, I/A 1 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-25
Información de AMEZAGA SAUMELL ISAAC
Mostramos los datos de AMEZAGA SAUMELL ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMEZAGA SAUMELL ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos