AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
Informe ejecutivo de AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAKAR INGENIEROS SL | Apoderado | 28/06/2021 | |
HR SYSTEM SL | Administrador Unico | 13/10/2020 | |
ME ESTAN VISTIENDO SL | Apoderado | 28/06/2018 | |
W. STRONG TECHNICAL SL | Administrador Unico | 23/05/2018 | |
BIG BANG CARS SL | Administrador Unico | 12/04/2018 | |
SKY WATCHERS SL | Apoderado | 04/10/2016 | |
INTECA INGENIERIA TECNICA DEL AISLAMIENTO SL | Administrador Unico | 31/05/2013 |
VINCULACIONES DE AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
Empresa: DRAKAR INGENIEROS SL
Apoderado
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42141 , F 160, S 8, H M 746098, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: HR SYSTEM SL
Administrador Unico
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 633 , F 20, S 8, H LE 4753, I/A 11 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-24
Empresa: ZEBULON JARA SL
Administrador Mancomunado
- Amez Martinez Hector Raul
- Pereda Salazar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 190, S 8, H A 132479, I/A 3 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-03
Empresa: ME ESTAN VISTIENDO SL
Apoderado
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295 , F 43, S 8, H LE 23577, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-24
Empresa: W. STRONG TECHNICAL SL
Administrador Unico
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 219, S 8, H LE 23314, I/A 6 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-24
Empresa: BIG BANG CARS SL
Administrador Unico
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 104, S 8, H LE 24284, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-24
Empresa: SKY WATCHERS SL
Apoderado
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1301 , F 41, S 8, H LE 23816, I/A 1 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-24
Empresa: ZEBULON JARA SL
Administrador Mancomunado
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 190, S 8, H A 132479, I/A 2 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-03
Administrador Unico
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 35, S 8, H LE 7885, I/A 8 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-24
Empresa: RAYNER INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Amez Fuertes Ruth
- Amez Martinez Hector Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 42, S 8, H LE 19848, I/A 5 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-24
Información de AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL
Mostramos los datos de AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos