AMESTI CORTABARRIA ANA
Informe ejecutivo de AMESTI CORTABARRIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMESTI CORTABARRIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL | Socio Unico | 18/05/2015 | 21/12/2018 |
SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL | Administrador Unico | 29/03/2010 | 21/12/2018 |
VINCULACIONES DE AMESTI CORTABARRIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMESTI CORTABARRIA ANA
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Administrador Unico
- Amesti Cortabarria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 128, S 8, H SS 32483, I/A 8 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Socio Único
- Amesti Cortabarria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 126, S 8, H SS 32483, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN SL
Administrador Unico
- Amesti Cortabarria Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 123, S 8, H SS 32483, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-20
Información de AMESTI CORTABARRIA ANA
Mostramos los datos de AMESTI CORTABARRIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMESTI CORTABARRIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos