AMER GARCIA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de AMER GARCIA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMER GARCIA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUCKOO FRUITS SL | Presidente | 21/05/2014 | |
CUCKOO FRUITS SL | Consejero | 21/05/2014 | |
TAVA 224 SL | Administrador Solidario | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE AMER GARCIA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMER GARCIA MARIA JESUS
Empresa: CIPRESIA DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Amer Garcia Maria Jesus
- Villar Dronda Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42479 , F 135, S 8, H B 409619, I/A 6 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: AMER GOURMET SL
Administrador
- Amer Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24310 , F 76, S 8, H B 67535, I/A 11 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-08
Empresa: CUCKOO FRUITS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Amer Garcia Maria Jesus
- Villar Amer Carlota
- Villar Amer Cesar
- Villar Amer Pablo
- Villar Dronda Cesar
Presidente
- Amer Garcia Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44325 , F 202, S 8, H B 452818, I/A 1 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
Empresa: CIPRESIA DEL MEDITERRANEO SL
Apoderado
- Amer Garcia Maria Jesus
- Villar Dronda Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42479 , F 128, S 8, H B 409619, I/A 2 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: TAVA 224 SL
Administrador Solidario
- Amer Garcia Maria Jesus
- Villar Dronda Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42368 , F 48, S 8, H B 405633, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Información de AMER GARCIA MARIA JESUS
Mostramos los datos de AMER GARCIA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMER GARCIA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos