AMER BESTARD ANTONIO
Informe ejecutivo de AMER BESTARD ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AMER BESTARD ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORMIGONS LLOSETA SA | Consejero | 08/05/2024 | |
FORMIGONS LLOSETA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/05/2024 | |
FORMIGONS LLOSETA SA | Secretario | 08/05/2024 | |
AMER E HIJOS SA | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2023 | |
AMER E HIJOS SA | Presidente | 18/12/2023 | |
AMER E HIJOS SA | Consejero | 18/12/2023 | |
FCC CONSTRUCCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/05/2023 | |
AMER-BESTARD PROMOCIONS SL | Consejero Delegado Solidario | 11/01/2022 | |
SERVEIS URBANS 2012 SL | Administrador Solidario | 24/08/2020 | |
AMERVITRAC SL | Administrador Mancomunado | 21/04/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AMER BESTARD ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMER BESTARD ANTONIO
Empresa: TRIATGES ES RAIGUER SA
Liquidador Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 39099, I/A 8 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-07
Empresa: TRIATGES ES RAIGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Mascaro Martorell Maria
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Mascaro Martorell Maria
Liquidador Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
Presidente
- Amer Bestard Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 39099, I/A 8 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-07
Empresa: AUTO BOMBES BALEARS SA
Liquidador Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 107, S 8, H PM 42008, I/A 11 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: FORMIGONS LLOSETA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca Maria
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca Maria
Presidente
Secretario
- Amer Bestard Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 107, S 8, H PM 37410, I/A 15 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: FORMIGONS LLOSETA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca
Presidente
Secretario
- Amer Bestard Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 107, S 8, H PM 37410, I/A 15 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: REBLIR ILLES SL
Liquidador Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 107, S 8, H PM 47141, I/A 5 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: REBLIR ILLES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
- Beltran Amengual Francisca
Liquidador Mancomunado
- Amer Bestard Antonio
- Beltran Amengual Antonio Alberto
Presidente
- Amer Bestard Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 107, S 8, H PM 47141, I/A 5 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-07
Empresa: AMER E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Amer Bestard Antonio
- Amer Bestard Francisca
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Amer Bestard Catalina
- Amer Bestard Francisca
- Amer Bestard Miguel
Presidente
- Amer Bestard Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 85, S 8, H PM 5924, I/A 28 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-07
Empresa: AMER E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Amer Bestard Antonio
- Amer Bestard Francisca
Consejero
- Amer Bestard Antonio
- Amer Bestard Catalina
- Amer Bestard Francisca
- Amer Bestard Miguel
Presidente
- Amer Bestard Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 85, S 8, H PM 5924, I/A 28 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-07
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48797 , F 2, S 8, H B 94500, I/A 4040 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
VER MAS ACTOS
Información de AMER BESTARD ANTONIO
Mostramos los datos de AMER BESTARD ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMER BESTARD ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos