AMENGUAL OLIVER JAIME
Informe ejecutivo de AMENGUAL OLIVER JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMENGUAL OLIVER JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CA'N SIMO SA | Secretario | 05/05/2017 | 15/03/2018 |
CA'N SIMO SA | Consejero | 05/05/2017 | 15/03/2018 |
CA'N SIMO SA | Secretario | 07/06/2012 | 05/05/2017 |
CA'N SIMO SA | Consejero | 07/06/2012 | 05/05/2017 |
ROSSELLO CALDENTEY SA | Secretario | 23/05/2012 | 29/04/2015 |
ROSSELLO CALDENTEY SA | Consejero | 23/05/2012 | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE AMENGUAL OLIVER JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMENGUAL OLIVER JAIME
Empresa: CA'N SIMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Victoria
- Vives Andreu Andres
- Vives Franco Andrea
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 64, S 8, H PM 11143, I/A 12 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-07
Empresa: CA'N SIMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 64, S 8, H PM 11143, I/A 11 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-07
Empresa: CA'N SIMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Juan Antonio
- Vives Andreu Andres
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 64, S 8, H PM 11143, I/A 11 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-07
Empresa: ROSSELLO CALDENTEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Juan Antonio
- Vives Andreu Andres
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 44, S 8, H PM 11135, I/A 12 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-07
Empresa: CA'N SIMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Juan Antonio
- Vives Andreu Andres
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 64, S 8, H PM 11143, I/A 9 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-07
Empresa: CA'N SIMO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Juan Antonio
- Vives Andreu Andres
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2411 , F 64, S 8, H PM 11143, I/A 9 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-07
Empresa: ROSSELLO CALDENTEY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amengual Oliver Jaime
- Rodriguez Llull Barbara
- Rodriguez Llull Juan Antonio
- Vives Andreu Andres
Presidente
Secretario
- Amengual Oliver Jaime
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 44, S 8, H PM 11135, I/A 11 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-07
Información de AMENGUAL OLIVER JAIME
Mostramos los datos de AMENGUAL OLIVER JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMENGUAL OLIVER JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos