AMENABAR OTAÑO NEREA
Informe ejecutivo de AMENABAR OTAÑO NEREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMENABAR OTAÑO NEREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UBIKARE ZAINKETAK SL | Consejero | 28/09/2021 | |
UBIKARE ZAINKETAK SL | Apoderado | 16/05/2019 | |
EDER ARRETAK SL | Apoderado | 22/06/2017 |
VINCULACIONES DE AMENABAR OTAÑO NEREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMENABAR OTAÑO NEREA
Empresa: UBIKARE ZAINKETAK SL
Consejero
- Amenabar Otaño Nerea
- Claveria Cariñena Teresa
- Diez Dominguez Angel
- Perez Asenjo Jose Javier
- Taguas Navarro Mario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5859 , F 66, S 8, H BI 68021, I/A 17 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-48
Empresa: UBIKARE ZAINKETAK SL
Apoderado
- Amenabar Otaño Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 29, S 8, H BI 68021, I/A 11 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-48
Empresa: UBIKMOBILE SL
Liquidador
- Amenabar Otaño Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5711 , F 23, S 8, H BI 70187, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Empresa: UBIKMOBILE SL
Administrador Unico
- Amenabar Otaño Nerea
Liquidador
- Amenabar Otaño Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5711 , F 23, S 8, H BI 70187, I/A 4 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Empresa: UBIKMOBILE SL
Administrador Unico
- Amenabar Otaño Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5711 , F 23, S 8, H BI 70187, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-48
Empresa: EDER ARRETAK SL
Apoderado
- Amenabar Otaño Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5657 , F 73, S 8, H BI 68950, I/A 4 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-48
Información de AMENABAR OTAÑO NEREA
Mostramos los datos de AMENABAR OTAÑO NEREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMENABAR OTAÑO NEREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos