AMENABAR AXPE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de AMENABAR AXPE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMENABAR AXPE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES AMENABAR SA | Presidente | 16/07/2013 | 04/08/2017 |
TALLERES AMENABAR SA | Consejero | 16/07/2013 | 04/08/2017 |
TALLERES AMENABAR SA | Consejero | 28/03/2012 | |
TALLERES AMENABAR SA | Presidente | 06/02/2010 | 28/03/2012 |
TALLERES AMENABAR SA | Consejero Delegado | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE AMENABAR AXPE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMENABAR AXPE JOSE MARIA
Empresa: TALLERES AMENABAR SA
Consejero
Presidente
- Amenabar Axpe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 141, S 8, H VI 2755, I/A 44 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-01
Empresa: TALLERES AMENABAR SA
Consejero
- Amenabar Axpe Jose Maria
- Amenabar Axpe Maria Victoria
- Amenabar Beitia Jose Martin
- Amenabar Unzalu Jesus
- Amenabar Unzalu Raquel
Presidente
- Amenabar Axpe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 136, S 8, H VI 2755, I/A 39 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-01
Empresa: TALLERES AMENABAR SA
Consejero
- Amenabar Axpe Jose Maria
- Amenabar Axpe Martin
Presidente
- Amenabar Axpe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 19, S 8, H VI 2755, I/A 35 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-01
Empresa: TALLERES AMENABAR SA
Presidente
- Amenabar Axpe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 16, S 8, H VI 2755, I/A 31 (06/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-01
Empresa: TALLERES AMENABAR SA
Consejero Delegado
- Amenabar Axpe Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 15, S 8, H VI 2755, I/A 30 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-01
Información de AMENABAR AXPE JOSE MARIA
Mostramos los datos de AMENABAR AXPE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMENABAR AXPE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos