AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
Informe ejecutivo de AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMILA HUELVA SL | Representante | 26/12/2014 | |
CARMILA TALAVERA SL | Representante | 17/12/2014 | |
CARMILA ESPAÑA SL | Representante | 28/05/2014 |
VINCULACIONES DE AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
Empresa: EMACT INVERSIONES 2014 SL
Administrador Solidario
Representante
- Ambroix Gery Xavier Didier Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32789 , F 162, S 8, H M 590173, I/A 2 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: DEED INVERSIONES 2014 SL
Administrador Solidario
Representante
- Ambroix Gery Xavier Didier Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32789 , F 152, S 8, H M 590174, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: CARMILA ESPAÑA SL
Administrador Unico
Representante
- Ambroix Gery Xavier Didier Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32246 , F 3, S 8, H M 563021, I/A 26 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
Información de AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT
Mostramos los datos de AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMBROIX GERY XAVIER DIDIER ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos