AMBLAS PADROS ANTONI
Informe ejecutivo de AMBLAS PADROS ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMBLAS PADROS ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BON PREU HOLDING SL | Apoderado Solidario | 14/11/2019 | |
BON PREU SA | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | |
INTER BACACO SL | Apoderado Solidario | 13/11/2019 | |
GESDIP SA | Apoderado Solidario | 12/11/2019 | |
BON PREU SA | Apoderado Solidario | 09/09/2013 | |
GESDIP SA | Apoderado Solidario | 09/09/2013 | |
BON PREU HOLDING SL | Apoderado Solidario | 09/09/2013 | |
INTER BACACO SL | Apoderado Solidario | 09/09/2013 |
VINCULACIONES DE AMBLAS PADROS ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMBLAS PADROS ANTONI
Empresa: BON PREU HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
- Sabartes Pardo Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47080 , F 71, S 8, H B 164985, I/A 32 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Empresa: GESDIP SA
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
- Sabartes Pardo Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35270 , F 225, S 8, H B 58042, I/A 35 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: INTER BACACO SL
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
- Sabartes Pardo Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42180 , F 143, S 8, H B 402986, I/A 17 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: BON PREU SA
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
- Sabartes Pardo Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41096 , F 22, S 8, H B 38750, I/A 50 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: ARC EN SEC SL
Administrador
Apoderado
- Amblas Padros Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 126, S 8, H B 214985, I/A 3 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Empresa: INTER BACACO SL
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42180 , F 140, S 8, H B 402986, I/A 7 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Empresa: BON PREU HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38128 , F 94, S 8, H B 164985, I/A 18 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Empresa: VALLES PREU SA
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24080 , F 82, S 8, H B 68976, I/A 47 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Empresa: GESDIP SA
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35270 , F 221, S 8, H B 58042, I/A 24 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Empresa: BON PREU SA
Apoderado Solidario
- Amblas Padros Antoni
- Anglada Dordal Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40319 , F 57, S 8, H B 38750, I/A 39 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Información de AMBLAS PADROS ANTONI
Mostramos los datos de AMBLAS PADROS ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMBLAS PADROS ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos