AMAYA OSUNA RAFAEL
Informe ejecutivo de AMAYA OSUNA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMAYA OSUNA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRAGMATOS SA | Presidente | 09/01/2024 | |
PRAGMATOS SA | Consejero | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE AMAYA OSUNA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMAYA OSUNA RAFAEL
Empresa: AUTOPRAGXIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
- Manuel Gomez Bazan
Presidente
Secretario
- Amaya Osuna Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 54, S 8, H CA 1556, I/A 9 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-11
Empresa: PRAGMATOS SA
Consejero
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
- Amaya Suarez Javier-anastasio
Presidente
- Amaya Osuna Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 178, S 8, H SE 8444, I/A 9 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: PRAGMATOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
Consejero
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
- Bernal Hernandez Catalina
Presidente
- Amaya Osuna Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 178, S 8, H SE 8444, I/A 9 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: PRAGMATOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
Consejero
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
- Bernal Hernandez Catalina
Presidente
- Amaya Osuna Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6245 , F 178, S 8, H SE 8444, I/A 8 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-41
Empresa: PRAGMATOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
Consejero
- Amaya Osuna Angel Luis
- Amaya Osuna Rafael
- Bernal Hernandez Catalina
Presidente
- Amaya Osuna Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 219, S 8, H SE 8444, I/A 7 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-41
Información de AMAYA OSUNA RAFAEL
Mostramos los datos de AMAYA OSUNA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMAYA OSUNA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos