AMATLLER CLARASO JORDI
Informe ejecutivo de AMATLLER CLARASO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AMATLLER CLARASO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUING MARKETING SL | Administrador Unico | 12/04/2013 | 18/10/2017 |
FLUING MARKETING SL | Liquidador | 18/10/2017 | 18/10/2017 |
PLANETSELL MARKETING SL | Administrador Solidario | 18/09/2012 | 22/02/2017 |
INTELVA DIGITAL SL | Administrador Solidario | 18/06/2012 | |
TMIRA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE AMATLLER CLARASO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMATLLER CLARASO JORDI
Empresa: FLUING MARKETING SL
Liquidador
- Amatller Claraso Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 153, S 8, H B 436310, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: FLUING MARKETING SL
Administrador Unico
- Amatller Claraso Jordi
Liquidador
- Amatller Claraso Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 153, S 8, H B 436310, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-08
Empresa: PLANETSELL MARKETING SL
Administrador Solidario
- Amatller Claraso Jordi
- Sgambato Pierre-jean Raymond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 172, S 8, H GR 42030, I/A 2 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-18
Empresa: FLUING MARKETING SL
Administrador Unico
- Amatller Claraso Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43713 , F 153, S 8, H 436310, I/A 1 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: PLANETSELL MARKETING SL
Administrador Solidario
- Amatller Claraso Jordi
- Sgambato Pierre-jean Raymond
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 172, S 8, H GR 42030, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-18
Empresa: INTELVA DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Amatller Claraso Jordi
- Garcia Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30024 , F 73, S 8, H M 540388, I/A 2 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: TMIRA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Amatller Claraso Jordi
- Garcia Carreño Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 69, S 8, H CU 6321, I/A 3 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16
Información de AMATLLER CLARASO JORDI
Mostramos los datos de AMATLLER CLARASO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMATLLER CLARASO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos