AMATE VILLANUEVA CAROLINA
Informe ejecutivo de AMATE VILLANUEVA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMATE VILLANUEVA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSUCONTEN SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | 10/08/2023 |
CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE EVENTOS DE GRANADA SL | Administrador Solidario | 11/11/2014 | 13/09/2017 |
CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE EVENTOS DE GRANADA SL | Liquidador | 13/09/2017 | 13/09/2017 |
VINCULACIONES DE AMATE VILLANUEVA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMATE VILLANUEVA CAROLINA
Empresa: SEDE ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Amate Villanueva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 35, S 8, H GR 56911, I/A 1 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-18
Liquidador
- Amate Villanueva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 216, S 8, H GR 36233, I/A 4 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-18
Administrador Solidario
- Amate Villanueva Carolina
- Cubillo Chasco Maria De Las Nieves
- Marin Cano Maria Paz
Liquidador
- Amate Villanueva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 216, S 8, H GR 36233, I/A 4 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-18
Administrador Solidario
- Amate Villanueva Carolina
- Cubillo Chasco Maria De Las Nieves
- Marin Cano Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 216, S 8, H GR 36233, I/A 3 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-18
Información de AMATE VILLANUEVA CAROLINA
Mostramos los datos de AMATE VILLANUEVA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMATE VILLANUEVA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos