AMATE GALVEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de AMATE GALVEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMATE GALVEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILERES BOREAL SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 15/05/2012 |
VIAJES ECOMAR SA | Administrador Mancomunado | 22/02/2010 | 12/03/2012 |
VIAJES ECOMAR SA | Apoderado Solidario | 08/10/2010 | 12/03/2012 |
VIAJES ECOMAR SA | Consejero Delegado Solidario | 22/02/2010 | |
VIAJES ECOMAR SA | Consejero | 22/02/2010 |
VINCULACIONES DE AMATE GALVEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMATE GALVEZ CRISTINA
Empresa: ALQUILERES BOREAL SL
Administrador Solidario
- Amate Galvez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 177, S 8, H GR 2398, I/A 9 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-18
Empresa: VIAJES ECOMAR SA
Apoderado Solidario
- Amate Galvez Cristina
- Ruiz Mesa Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 151, S 8, H GR 1267, I/A 34 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-18
Empresa: VIAJES ECOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Amate Galvez Cristina
- Ruiz Mesa Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 152, S 8, H GR 1267, I/A 35 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-18
Empresa: VIAJES ECOMAR SA
Apoderado Solidario
- Amate Galvez Cristina
- Ruiz Mesa Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 150, S 8, H GR 1267, I/A 32 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-18
Empresa: VIAJES ECOMAR SA
Administrador Mancomunado
- Amate Galvez Cristina
- Ruiz Mesa Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 149, S 8, H GR 1267, I/A 30 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-18
Empresa: VIAJES ECOMAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Amate Galvez Cristina
- Ruiz Mesa Mariano
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1170 , F 149, S 8, H GR 1267, I/A 30 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-18
Empresa: ALQUILERES BOREAL SL
Administrador Solidario
- Amate Galvez Cristina
- Morillas Lozano Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948 , F 177, S 8, H GR 2398, I/A 8 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-18
Información de AMATE GALVEZ CRISTINA
Mostramos los datos de AMATE GALVEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMATE GALVEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos