AMATE CUEVAS LUIS
Informe ejecutivo de AMATE CUEVAS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMATE CUEVAS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GRAN DUCADO SL | Administrador Unico | 06/03/2020 |
VINCULACIONES DE AMATE CUEVAS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMATE CUEVAS LUIS
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA
Apoderado
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 32, S 8, H M 385987, I/A 68 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-28
Empresa: INVERSIONES GRAN DUCADO SL
Administrador Unico
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40281 , F 190, S 8, H M 715651, I/A 1 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: SOLCASA RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22199 , F 24, S 8, H M 396202, I/A 4 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-28
Empresa: SOLCASA RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22199 , F 24, S 8, H M 396202, I/A 3 (03/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: SOLCASA RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22199 , F 22, S 8, H M 396202, I/A 2 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO FERROCARRIL SA
Apoderado
- Amate Cuevas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25144 , F 91, S 8, H M 385987, I/A 17 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Información de AMATE CUEVAS LUIS
Mostramos los datos de AMATE CUEVAS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMATE CUEVAS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos