AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
Informe ejecutivo de AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE LA TEJA VERDE DE ARANJUEZ SL | Administrador Unico | 24/12/2019 | |
NUR BUSINESS SL | Administrador Unico | 04/06/2019 | |
BALADY EXPORT&IMPORT SL | Socio Unico | 20/10/2015 | |
BALADY EXPORT&IMPORT SL | Administrador Unico | 20/10/2015 |
VINCULACIONES DE AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
Administrador Unico
- Amasha El Ashry Moustafa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 161, S 8, H M 708700, I/A 1 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-1-28
Empresa: NUR BUSINESS SL
Administrador Unico
- Amasha El Ashry Moustafa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29979 , F 116, S 8, H M 539506, I/A 3 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: BALADY EXPORT&IMPORT SL
Administrador Unico
- Amasha El Ashry Moustafa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33918 , F 47, S 8, H M 610365, I/A 1 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: BALADY EXPORT&IMPORT SL
Socio Único
- Amasha El Ashry Moustafa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33918 , F 47, S 8, H M 610365, I/A 1 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Información de AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA
Mostramos los datos de AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMASHA EL ASHRY MOUSTAFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos