AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
Informe ejecutivo de AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PUEBLO DE MONTE MAYOR SL | Director General | 02/02/2011 | |
LAS TERRAZAS DE ISTAN SL | Apoderado | 24/01/2011 | |
MONTEMAYOR GOLF CLUB SA | Apoderado Solidario | 13/01/2011 | |
LA PERLA INTERNATIONAL LIVING SL | Apoderado Solidario | 12/01/2011 | |
GREY EMERALD SERVICES SL | Apoderado Solidario | 12/01/2011 | |
MONTE MAYOR REAL ESTATE SL | Director General | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
Empresa: EL PUEBLO DE MONTE MAYOR SL
Director General
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21427 , F 171, S 8, H M 372763, I/A 12 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: LAS TERRAZAS DE ISTAN SL
Apoderado
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3667, L 2578, F 127, S 8, H MA 65330, I/A 14 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-29
Empresa: MONTEMAYOR GOLF CLUB SA
Apoderado Solidario
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054, L 1967, F 108, S 8, H MA 9167, I/A 21 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
Empresa: GREY EMERALD SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3230, L 2143, F 197, S 8, H MA 61141, I/A 7 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Empresa: LA PERLA INTERNATIONAL LIVING SL
Apoderado Solidario
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399, L 2311, F 132, S 8, H MA 65908, I/A 9 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Empresa: MONTE MAYOR REAL ESTATE SL
Director General
- Amarante Camilo Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27249 , F 205, S 8, H M 350155, I/A 22 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Información de AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL
Mostramos los datos de AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMARANTE CAMILO JOSE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos